GONZALEZ-ANLEO POLO LUCAS
Informe ejecutivo de GONZALEZ-ANLEO POLO LUCAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ-ANLEO POLO LUCAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VICAL ADMINISTRADORES SL | Administrador Solidario | 08/08/2024 | |
GUINOT PRUNERA SL | Consejero | 27/06/2023 | |
MADOMUSINVER SL | Administrador Unico | 23/12/2022 | |
DILMO IBERIA SL | Administrador Unico | 15/06/2015 | |
PIRAUCHO INVESTMENT SL | Administrador Unico | 03/06/2015 | |
LOPEÑA GESTION SL | Consejero Delegado Solidario | 06/04/2015 | |
LOPEÑA GESTION SL | Presidente | 06/04/2015 | |
LOPEÑA GESTION SL | Consejero | 06/04/2015 | |
SOMOS ALTHENA CENTRO SL | Administrador Solidario | 02/03/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ-ANLEO POLO LUCAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ-ANLEO POLO LUCAS
Empresa: VICAL ADMINISTRADORES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez-anleo Polo Lucas
- Tomas Miras Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 44480, I/A 6 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-36
Empresa: GUINOT PRUNERA SL
Consejero
- Gonzalez-anleo Polo Lucas
- NEWLAND PROPERTY CONSULTANTS SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42677 , F 9, S 8, H B 327392, I/A 22 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-08
Empresa: MADOMUSINVER SL
Administrador Unico
- Gonzalez-anleo Polo Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44428 , F 30, S 8, H M 782891, I/A 1 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: COMERCIAL TRUNIGER SL
Administrador Unico
- Gonzalez-anleo Polo Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32127 , F 101, S 8, H M 578149, I/A 8 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
Empresa: ADNOVEST ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Gonzalez-anleo Polo Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10627 , F 162, S 8, H M 168391, I/A 12 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-28
Empresa: ADNOVEST ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez-anleo Polo Lucas
- Pfister Walter
- Vegas Santos Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10627 , F 162, S 8, H M 168391, I/A 12 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-28
Empresa: PIRAUCHO INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Gonzalez-anleo Polo Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33547 , F 31, S 8, H M 603840, I/A 1 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Empresa: COMERCIAL TRUNIGER SL
Administrador Unico
- Gonzalez-anleo Polo Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32127 , F 101, S 8, H M 578149, I/A 6 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
Empresa: LOPEÑA GESTION SL
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez-anleo Polo Lucas
Consejero
- Gonzalez-anleo Polo Lucas
Presidente
- Gonzalez-anleo Polo Lucas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23047 , F 44, S 8, H M 227502, I/A 15 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Empresa: LOPEÑA GESTION SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Gonzalez-anleo Polo Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23047 , F 44, S 8, H M 227502, I/A 15 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ-ANLEO POLO LUCAS
Mostramos los datos de GONZALEZ-ANLEO POLO LUCAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ-ANLEO POLO LUCAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos