GONZALEZ ALCALA ROSARIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ ALCALA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ ALCALA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A Y R ARRENDAMIENTOS SL | Administrador Unico | 07/06/2011 | |
APD GESTION Y PROMOCION SL | Administrador Unico | 06/06/2011 | |
ANSELMO PEREZ DIEZ ARQUITECTURA SL | Administrador Unico | 03/06/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ALCALA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ALCALA ROSARIO
Empresa: GONZALEZ ALCALA SL
Liquidador
- Gonzalez Alcala Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7426 , F 164, S 8, H M 120160, I/A 6 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: GONZALEZ ALCALA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Alcala Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7426 , F 164, S 8, H M 120160, I/A 6 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: GONZALEZ ALCALA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Alcala Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7426 , F 163, S 8, H M 120160, I/A 4 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Empresa: GONZALEZ ALCALA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Alcala Rosario
- Perez Diez Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7426 , F 163, S 8, H M 120160, I/A 4 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Empresa: A Y R ARRENDAMIENTOS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Alcala Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5488 , F 13, S 8, H M 89781, I/A 5 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Empresa: A Y R ARRENDAMIENTOS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Alcala Rosario
- Perez Diez Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5488 , F 13, S 8, H M 89781, I/A 5 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Empresa: APD GESTION Y PROMOCION SL
Administrador Unico
- Gonzalez Alcala Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10987 , F 69, S 8, H M 173303, I/A 3 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28
Empresa: APD GESTION Y PROMOCION SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Alcala Rosario
- Perez Diez Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10987 , F 69, S 8, H M 173303, I/A 3 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28
Empresa: ANSELMO PEREZ DIEZ ARQUITECTURA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Alcala Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16339 , F 67, S 8, H M 277559, I/A 2 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-28
Empresa: A Y R ARRENDAMIENTOS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Alcala Rosario
- Perez Diez Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5488 , F 13, S 8, H M 89781, I/A 4 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-28
Información de GONZALEZ ALCALA ROSARIO
Mostramos los datos de GONZALEZ ALCALA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ALCALA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos