GONZALEZ AGUILAR MARIA-ANGELES
Informe ejecutivo de GONZALEZ AGUILAR MARIA-ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ AGUILAR MARIA-ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SA | Consejero | 24/11/2023 | |
SOLUCIONES DE INGENIERIA CANARIAS A&H SLP | Soc.Prof. | 16/07/2018 | |
ICMOVE INGENIERIA Y PREVENCION SLP | Soc.Prof. | 23/12/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ AGUILAR MARIA-ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ AGUILAR MARIA-ANGELES
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2279 , F 181, S 8, H GC 8925, I/A 73 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-35
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 205, S 8, H GC 26266, I/A 33 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-35
Consejero
- Gonzalez Aguilar Maria-angeles
- Rodriguez Marrero Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 204, S 8, H GC 26266, I/A 32 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-35
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Gonzalez Aguilar Maria-angeles
- Vega Hernandez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 129, S 8, H TF 61297, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-38
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Canelas Armas Jose Carlos
- Gonzalez Aguilar Maria-angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 202, S 8, H GC 50480, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-35
Información de GONZALEZ AGUILAR MARIA-ANGELES
Mostramos los datos de GONZALEZ AGUILAR MARIA-ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ AGUILAR MARIA-ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos