GONZALEZ ABAD MATILDE
Informe ejecutivo de GONZALEZ ABAD MATILDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ ABAD MATILDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEALERS EUROPEAN DESIGN SL | Apoderado | 14/05/2020 | 05/06/2020 |
LAGASCA 104 SL | Administrador Unico | 12/02/2015 | 15/01/2020 |
DEALERS EUROPEAN DESIGN SL | Administrador Unico | 15/01/2020 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ABAD MATILDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ABAD MATILDE
Empresa: DEALERS EUROPEAN DESIGN SL
Apoderado
- Gonzalez Abad Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21666 , F 52, S 8, H M 385784, I/A 4 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Empresa: DEALERS EUROPEAN DESIGN SL
Apoderado
- Gonzalez Abad Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21666 , F 52, S 8, H M 385784, I/A 3 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-28
Empresa: DEALERS EUROPEAN DESIGN SL
Administrador Unico
- Gonzalez Abad Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21666 , F 52, S 8, H M 385784, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Empresa: LAGASCA 104 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Abad Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33126 , F 186, S 8, H M 596183, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Empresa: LAGASCA 104 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Abad Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33126 , F 183, S 8, H M 596183, I/A 1 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Información de GONZALEZ ABAD MATILDE
Mostramos los datos de GONZALEZ ABAD MATILDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ABAD MATILDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos