GONZAGA CHORRO CARMEN NURIA
Informe ejecutivo de GONZAGA CHORRO CARMEN NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZAGA CHORRO CARMEN NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER AL BENESTAR SL | Socio Unico | 26/11/2009 | |
INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER AL BENESTAR SL | Administrador Unico | 26/11/2009 |
VINCULACIONES DE GONZAGA CHORRO CARMEN NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZAGA CHORRO CARMEN NURIA
Empresa: ALERE INNOVACION SL
Liquidador Unico
- Gonzaga Chorro Carmen Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 212818, I/A 3 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-46
Empresa: ALERE INNOVACION SL
Consejero Delegado
- Gonzaga Chorro Carmen Nuria
Consejero
- Gonzaga Chorro Carmen Nuria
- Iniciativa Social Integral Per Al Benestar Socieda
- Lecumberri Ciaurriz Juan Mario
Liquidador Unico
- Gonzaga Chorro Carmen Nuria
Presidente
- Gonzaga Chorro Carmen Nuria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 212818, I/A 3 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-46
Empresa: ALERE INNOVACION SL
Consejero Delegado
- Gonzaga Chorro Carmen Nuria
Consejero
- Gonzaga Chorro Carmen Nuria
- Iniciativa Social Integral Per Al Benestar Socieda
- Lecumberri Ciaurriz Juan Mario
Presidente
- Gonzaga Chorro Carmen Nuria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11428, L 8706, F 80, S 8, H V 212818, I/A 1 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-46
Administrador Unico
- Gonzaga Chorro Carmen Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9107, L 6391, F 32, S 8, H V 136346, I/A 1 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-46
Socio Único
- Gonzaga Chorro Carmen Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9107, L 6391, F 32, S 8, H V 136346, I/A 1 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-46
Empresa: INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL SL
Liquidador Mancomunado
- Campos Vila Maria Jesus
- Gonzaga Chorro Carmen Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8865, L 6151, F 207, S 8, H V 128281, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-46
Empresa: INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Campos Vila Maria Jesus
- Gonzaga Chorro Carmen Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8865, L 6151, F 207, S 8, H V 128281, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-46
Información de GONZAGA CHORRO CARMEN NURIA
Mostramos los datos de GONZAGA CHORRO CARMEN NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZAGA CHORRO CARMEN NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos