GOÑI LARRASOAIN ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de GOÑI LARRASOAIN ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOÑI LARRASOAIN ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMATICOS EGA SA | Administrador Mancomunado | 29/06/2020 | |
FEDENA SA | Administrador Solidario | 16/04/2015 | |
FEDENA SA | Administrador Solidario | 12/02/2010 |
VINCULACIONES DE GOÑI LARRASOAIN ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOÑI LARRASOAIN ANGEL MARIA
Empresa: AUTOMATICOS EGA SA
Administrador Mancomunado
- Goñi Larrasoain Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 136, S 8, H NA 6888, I/A 4 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-31
Empresa: AUTOMATICOS EGA SA
Administrador Mancomunado
- Goñi Larrasoain Angel Maria
- Lacabe De Carlos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 136, S 8, H NA 6888, I/A 3 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-31
Empresa: FEDENA SA
Administrador Solidario
- Goñi Larrasoain Angel Maria
- Lacabe De Carlos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 180, S 8, H NA 7240, I/A 13 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-31
Empresa: FEDENA SA
Administrador Solidario
- Goñi Larrasoain Angel Maria
- Lacabe De Carlos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 180, S 8, H NA 7240, I/A 12 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-31
Empresa: FEDENA SA
Administrador Solidario
- Goñi Larrasoain Angel Maria
- Lacabe De Carlos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 180, S 8, H NA007240, I/A00011 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-31
Empresa: FEDENA SA
Administrador Solidario
- Goñi Larrasoain Angel Maria
- Lacabe De Carlos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 180, S 8, H NA007240, I/A00011 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-31
Información de GOÑI LARRASOAIN ANGEL MARIA
Mostramos los datos de GOÑI LARRASOAIN ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOÑI LARRASOAIN ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos