GOÑI GAZTELU ESTIBALIZ
Informe ejecutivo de GOÑI GAZTELU ESTIBALIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOÑI GAZTELU ESTIBALIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SA | Apoderado | 13/06/2024 | |
I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SA | Apoderado | 19/12/2023 |
VINCULACIONES DE GOÑI GAZTELU ESTIBALIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOÑI GAZTELU ESTIBALIZ
Apoderado
- Agudo Dorrell Carlos
- Arriola Alcibar Javier
- Bonilla Ruiz De Valdivia Francisco Javier
- Coelho Roquette Marcella
- Goñi Gaztelu Estibaliz
- Grau Domene Monica
- Lopez Aguirregabiria Maria Nieves
- Martinez Yañez Maria
- Miyar Sanchez Monica
- Perez Agote Sanchez Maria Estibaliz
- Raga Burget Guillermo
- Relaño Cobian Gregorio
- Rodriguez Carretero Ignacio
- Villanueva Moreno Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 27057, I/A 508 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-48
Apoderado
- Arriola Alcibar Javier
- Bonilla Ruiz De Valdivia Francisco Javier
- Cortes Garcia De Herreros Antonio
- Cortes Garcia De Los Herreros Antonio
- Cortes Garcia De Los Herreros Antonio
- Goñi Gaztelu Estibaliz
- Grau Domene Monica
- Grau Domene Monica
- Grau Domene Monica
- Lafuente Gonzalez Ana
- Miyar Sanchez Monica
- Primo Terroba Carlos
- Primo Terroba Carlos
- Primo Terroba Carlos
- Relaño Cobian Gregorio
- Rodriguez Carretero Ignacio
- Villanueva Moreno Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6019 , F 187, S 8, H BI 27057, I/A 490 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6019 , F 167, S 8, H BI 27057, I/A 472 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-48
Apoderado
- Cortes Garcia De Los Herreros Antonio
- Goñi Gaztelu Estibaliz
- Grau Domene Monica
- Primo Terroba Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6019 , F 158, S 8, H BI 27057, I/A 465 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-48
Apoderado
- Arribas Arribas Santiago
- Barranquero Montes Jose Carlos
- Boixo Vidal Eduardo
- Bustamante Rodriguez David
- Caballero Nuñez Francisco Javier
- Calvo Herrero Jose Manuel
- Checa Garrido Jose Maria
- Cortes Garcia De Herreros Antonio
- De Isusi Zubia Javier
- D. T. A.
- Fernandez Gomez De Cadiñanos Miguel Angel
- Fernandez Martinez Nuria
- Fraile Herrero Francisco Javier
- Fraile Herrero Jesus
- Goñi Gaztelu Estibaliz
- Gonzalez Fernandez Ignacio
- Gonzalez Herrero Jesus
- Grande Martinez Gregorio Miguel
- Iglesias Buiza Alfredo
- Iglesias Iglesias Emiliano
- Lara Tome Jose Antonio
- Martin Madurga Alejandro
- Martin Vasallo Maria Eugenia
- Mediavilla Barnecilla Bebel
- Miyar Sanchez Monica
- Pascual Lopez Jose Antonio
- Perez Agote Sanchez Maria Estibaliz
- Primo Terroba Carlos
- Rodriguez Delgado Roberto
- Rodriguez Llamas Angel Carlos
- Rubio Lopez Luis Gregorio
- Ruiz Ramos Pedro Luis
- Ruiz Sancho Jose Luis
- Sanchez Muñoz Felix Pablo
- Sanchez Sanchez Alfredo
- Tellitu Zaldibar Rosana
- Valbuena Palomero Hector
- Verde Dominguez Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6019 , F 120, S 8, H BI 27057, I/A 427 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-48
Información de GOÑI GAZTELU ESTIBALIZ
Mostramos los datos de GOÑI GAZTELU ESTIBALIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOÑI GAZTELU ESTIBALIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos