GOÑI AGUIRRE ELIER MIRENA
Informe ejecutivo de GOÑI AGUIRRE ELIER MIRENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOÑI AGUIRRE ELIER MIRENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL DE DEUSTO SA | Administrador Unico | 03/09/2012 |
VINCULACIONES DE GOÑI AGUIRRE ELIER MIRENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOÑI AGUIRRE ELIER MIRENA
Empresa: HOTEL DE DEUSTO SA
Administrador Unico
- Goñi Aguirre Elier Mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1857 , F 33, S 8, H BI 2288,A , I/ 14 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-48
Empresa: HOTEL DE DEUSTO SA
Administrador Unico
- Goñi Aguirre Elier Mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1857 , F 31, S 8, H BI 2288,A , I/ 13 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-48
Empresa: IBATAO SA
Administrador Unico
- Goñi Aguirre Elier Mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 81, S 8, H BI 2756,A , I/ 7 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-48
Empresa: HOTEL DE DEUSTO SA
Administrador Unico
- Goñi Aguirre Elier Mirena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1857 , F 31, S 8, H BI 2288,A , I/ 12 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-48
Información de GOÑI AGUIRRE ELIER MIRENA
Mostramos los datos de GOÑI AGUIRRE ELIER MIRENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOÑI AGUIRRE ELIER MIRENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos