GONCALVES GOMES ELZA CLAUDIA
Informe ejecutivo de GONCALVES GOMES ELZA CLAUDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONCALVES GOMES ELZA CLAUDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ZENTIA DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 11/10/2017 | 11/02/2019 |
HABITUAL HOME SISTEMAS DE DESCANSO SL | Administrador Unico | 11/10/2017 | 27/04/2018 |
TOGICA MADERAS Y DERIVADOS SL | Administrador Unico | 11/10/2017 | 26/03/2018 |
VINCULACIONES DE GONCALVES GOMES ELZA CLAUDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONCALVES GOMES ELZA CLAUDIA
Empresa: GRUPO ZENTIA DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Goncalves Gomes Elza Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3908, L 3908, F 21, S 8, H PO 55614, I/A 4 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-36
Empresa: CONSULTORES EUROPEOS GESAY SL
Administrador Unico
- Goncalves Gomes Elza Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164, L 4164, F 201, S 8, H PO 61121, I/A 3 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-36
Empresa: TOGICA MADERAS Y DERIVADOS SL
Administrador Unico
- Goncalves Gomes Elza Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3952, L 3952, F 182, S 8, H PO 56550, I/A 5 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-36
Empresa: GRUPO ZENTIA DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Goncalves Gomes Elza Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3908, L 3908, F 20, S 8, H PO 55614, I/A 3 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-36
Empresa: TOGICA MADERAS Y DERIVADOS SL
Administrador Unico
- Goncalves Gomes Elza Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3952, L 3952, F 181, S 8, H PO 56550, I/A 3 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-36
Empresa: CONSULTORES EUROPEOS GESAY SL
Administrador Unico
- Goncalves Gomes Elza Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164, L 4164, F 201, S 8, H PO 61121, I/A 2 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-36
Información de GONCALVES GOMES ELZA CLAUDIA
Mostramos los datos de GONCALVES GOMES ELZA CLAUDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONCALVES GOMES ELZA CLAUDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos