GONCALVES ABREU DANIEL-JOSE
Informe ejecutivo de GONCALVES ABREU DANIEL-JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONCALVES ABREU DANIEL-JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO IRON FIT SL | Administrador Solidario | 02/04/2024 | |
HELADO OSCURO SL | Administrador Solidario | 01/03/2024 | |
GRUPO INKEDA SL | Administrador Solidario | 02/11/2021 | |
GRUPO TINKU SL | Administrador Solidario | 29/10/2021 |
VINCULACIONES DE GONCALVES ABREU DANIEL-JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONCALVES ABREU DANIEL-JOSE
Empresa: GRUPO IRON FIT SL
Administrador Solidario
- Dona Alfredo Alessio
- Goncalves Abreu Daniel-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11542, L 8820, F 101, S 8, H V 217308, I/A 1 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-46
Empresa: HELADO OSCURO SL
Administrador Solidario
- Capo Camargo Gabriel
- Dona Alfredo Alessio
- Goncalves Abreu Daniel-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11525, L 8803, F 66, S 8, H V 216621, I/A 1 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-46
Empresa: GRUPO INKEDA SL
Administrador Solidario
- Dona Alfredo Alessio
- Goncalves Abreu Daniel-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10868, L 8146, F 175, S 8, H V 194296, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-46
Empresa: GRUPO INKEDA SL
Administrador Mancomunado
- Dona Alfredo Alessio
- Goncalves Abreu Daniel-jose
- Goncalves Martins Enio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10868, L 8146, F 175, S 8, H V 194296, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-46
Empresa: GRUPO TINKU SL
Administrador Solidario
- Dona Alfredo Alessio
- Goncalves Abreu Daniel-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11070, L 8348, F 203, S 8, H V 201050, I/A 1 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-46
Empresa: GRUPO INKEDA SL
Administrador Mancomunado
- Dona Alfredo Alessio
- Goncalves Abreu Daniel-jose
- Goncalves Martins Enio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10868, L 8146, F 173, S 8, H V 194296, I/A 1 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-46
Información de GONCALVES ABREU DANIEL-JOSE
Mostramos los datos de GONCALVES ABREU DANIEL-JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONCALVES ABREU DANIEL-JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos