GOMIS RABASSA JUAN RAMON
Informe ejecutivo de GOMIS RABASSA JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMIS RABASSA JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECHNICAL MINDS INVESTMENT SL | Apoderado Solidario | 22/11/2019 | |
DOORS MOVEMENT TECHNOLOGY SL | Apoderado | 09/05/2011 |
VINCULACIONES DE GOMIS RABASSA JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMIS RABASSA JUAN RAMON
Empresa: TECHNICAL MINDS INVESTMENT SL
Apoderado Solidario
- Gomis Rabassa Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46465 , F 161, S 8, H B 217707, I/A 11 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
Empresa: EVOLIFT SL
Liquidador
- Gomis Rabassa Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 52, S 8, H T 22606, I/A 2 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-43
Empresa: EVOLIFT SL
Administrador Unico
- Gomis Rabassa Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 52, S 8, H T 22606, I/A 2 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-43
Empresa: TECHNICAL MINDS INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Gomis Rabassa Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 155, S 8, H T 21142, I/A 4 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-43
Empresa: DOORS MOVEMENT TECHNOLOGY SL
Apoderado
- Gomis Rabassa Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1864 , F 93, S 8, H T 26439, I/A 15 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-43
Información de GOMIS RABASSA JUAN RAMON
Mostramos los datos de GOMIS RABASSA JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMIS RABASSA JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos