GOMILA PONS VICENTE
Informe ejecutivo de GOMILA PONS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMILA PONS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOVIMAR GOMILA SL | Socio Unico | 13/01/2023 | |
JOVIMAR GOMILA SL | Administrador Unico | 16/04/2019 |
VINCULACIONES DE GOMILA PONS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMILA PONS VICENTE
Empresa: JOVIMAR GOMILA SL
Socio Único
- Gomila Pons Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 39, S 8, H IM 2630, I/A 9 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
Empresa: JOVIMAR GOMILA SL
Administrador Unico
- Gomila Pons Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 38, S 8, H IM 2630, I/A 6 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-07
Empresa: JOVIMAR GOMILA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castelli Miranda Jose Maria
- Gomila Cano Miguel Angel
- Gomila Pons Vicente
Presidente
- Gomila Pons Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 38, S 8, H IM 2630, I/A 6 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-07
Empresa: JOVIMAR GOMILA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castelli Miranda Jose Maria
- Gomila Cano Miguel Angel
- Gomila Pons Vicente
Presidente
- Gomila Pons Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 38, S 8, H IM 2630, I/A 5 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-07
Empresa: JOVIMAR GOMILA SL
Administrador Unico
- Gomila Pons Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 38, S 8, H IM 2630, I/A 5 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-07
Información de GOMILA PONS VICENTE
Mostramos los datos de GOMILA PONS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMILA PONS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos