GOMILA PEREZ CLARA ISABEL
Informe ejecutivo de GOMILA PEREZ CLARA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMILA PEREZ CLARA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANCLARES VILLCULL SL | Liquidador Solidario | 16/01/2020 | 16/01/2020 |
ANCLARES VILLCULL SL | Administrador Solidario | 01/02/2019 | 16/01/2020 |
LOTERIAS Y APUESTAS LA MORENETA SL | Socio Unico | 21/12/2011 | 19/01/2016 |
LOTERIAS Y APUESTAS LA MORENETA SL | Administrador Unico | 21/12/2011 | 19/01/2016 |
LOTERIAS Y APUESTAS LA MORENETA SL | Liquidador Unico | 19/01/2016 | 19/01/2016 |
VINCULACIONES DE GOMILA PEREZ CLARA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMILA PEREZ CLARA ISABEL
Empresa: ANCLARES VILLCULL SL
Liquidador Solidario
- Gomila Perez Clara Isabel
- Martinez Escribano Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10615, L 7896, F 179, S 8, H V 185848, I/A 2 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-46
Empresa: ANCLARES VILLCULL SL
Administrador Solidario
- Gomila Perez Clara Isabel
- Martinez Escribano Angel
Liquidador Solidario
- Gomila Perez Clara Isabel
- Martinez Escribano Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10615, L 7896, F 179, S 8, H V 185848, I/A 2 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-46
Empresa: ANCLARES VILLCULL SL
Administrador Solidario
- Gomila Perez Clara Isabel
- Martinez Escribano Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10615, L 7896, F 179, S 8, H V 185848, I/A 1 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-46
Empresa: LOTERIAS Y APUESTAS LA MORENETA SL
Liquidador Unico
- Gomila Perez Clara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9408, L 6690, F 178, S 8, H V 146446, I/A 2 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-46
Empresa: LOTERIAS Y APUESTAS LA MORENETA SL
Administrador Unico
- Gomila Perez Clara Isabel
Liquidador Unico
- Gomila Perez Clara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9408, L 6690, F 178, S 8, H V 146446, I/A 2 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-46
Empresa: LOTERIAS Y APUESTAS LA MORENETA SL
Administrador Unico
- Gomila Perez Clara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9408, L 6690, F 178, S 8, H V 146446, I/A 1 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-46
Empresa: LOTERIAS Y APUESTAS LA MORENETA SL
Socio Único
- Gomila Perez Clara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9408, L 6690, F 178, S 8, H V 146446, I/A 1 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-46
Información de GOMILA PEREZ CLARA ISABEL
Mostramos los datos de GOMILA PEREZ CLARA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMILA PEREZ CLARA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos