GOMEZ ZUBELDIA SOROA MARIA
Informe ejecutivo de GOMEZ ZUBELDIA SOROA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ ZUBELDIA SOROA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2012 | 23/10/2018 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado | 03/01/2014 | 23/10/2018 |
VINCULACIONES DE GOMEZ ZUBELDIA SOROA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ZUBELDIA SOROA MARIA
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado
- Gomez Zubeldia Soroa Maria
- Martinez Arevalo Juan
- Valencia Martin Natalio
- Valiente Garrido Horacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30428 , F 138, S 8, H M 2715, I/A 2564 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Fernandez Abel
- Anaya Fernandez-albor Gonzalo
- Armenteros Leon Jose Luis
- Blancas Garcia Monica
- Castillo Hernandez Jose Miguel
- Catalan Prieto Esther
- Ferreiro Fernandez Jorge
- Garcia Melguizo Silvia
- Garcia Peula Isabel
- Gomez Zubeldia Soroa Maria
- Izquierdo Pizarro Gema
- Leon Olivera Vanessa
- Loarte La Orden Inmaculada
- Lopez Garcia Yago
- Lucas Amieiro Carmen Jesus
- Matoses Carlos Maria Alicia
- Mieres Martinez Alvaro
- Novas Mojon Francisco Javier
- Nuñez Diaz Jorge
- Pareja Mejias Raquel
- Ramos Del Pozo Laura
- Sanchez Galan Rafael
- Sanchez Gil Alberto
- Texeira Romero Nieves
- Vilar Brocos Ana
- Wolgeschaffen Caba Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27363 , F 216, S 8, H M 2715, I/A 2348 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
Información de GOMEZ ZUBELDIA SOROA MARIA
Mostramos los datos de GOMEZ ZUBELDIA SOROA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ZUBELDIA SOROA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos