GOMEZ ZARZA ALVARO
Informe ejecutivo de GOMEZ ZARZA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ ZARZA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINSERAL INGENIERIA SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 21/11/2023 |
VINCULACIONES DE GOMEZ ZARZA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ZARZA ALVARO
Empresa: FINSERAL INGENIERIA SERVICIOS SC
Administrador Solidario
- Bordons Mesonero Rafael
- Gomez Zarza Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45971 , F 24, S 8, H M 807787, I/A 1 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Empresa: FERGOPARK SL
Administrador Solidario
- Gomez Fagundez Angel
- Gomez Zarza Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5350 , F 160, S 8, H M 87673, I/A 7 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: FERGOPARK SL
Administrador Solidario
- Gomez Fagundez Angel
- Gomez Zarza Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5350 , F 159, S 8, H M 87673, I/A 6 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Información de GOMEZ ZARZA ALVARO
Mostramos los datos de GOMEZ ZARZA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ZARZA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos