GOMEZ VILLACASTIN CRISTINA
Informe ejecutivo de GOMEZ VILLACASTIN CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ VILLACASTIN CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRO MTV SER SL | Administrador Unico | 12/04/2024 | |
PRO MTV SER SL | Apoderado | 19/12/2022 |
VINCULACIONES DE GOMEZ VILLACASTIN CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ VILLACASTIN CRISTINA
Empresa: PRO MTV SER SL
Administrador Unico
- Gomez Villacastin Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40806 , F 142, S 8, H M 268803, I/A 15 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: PRO MTV SER SL
Apoderado
- Gomez Villacastin Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40806 , F 140, S 8, H M 268803, I/A 14 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: PRO MTV SER SL
Administrador Unico
- Gomez Villacastin Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 99, S 8, H M 268803, I/A 12 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: PRO MTV SER SL
Administrador Unico
- Gomez Villacastin Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 94, S 8, H M 268803, I/A 7 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Información de GOMEZ VILLACASTIN CRISTINA
Mostramos los datos de GOMEZ VILLACASTIN CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ VILLACASTIN CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos