GOMEZ VEGAS LEOPOLDO
Informe ejecutivo de GOMEZ VEGAS LEOPOLDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ VEGAS LEOPOLDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FITASEM SL | Administrador Solidario | 03/01/2023 | |
LA OLEARIA SOLIDO SL | Consejero | 17/09/2014 |
VINCULACIONES DE GOMEZ VEGAS LEOPOLDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ VEGAS LEOPOLDO
Empresa: FITASEM SL
Administrador Solidario
- Gomez Vegas Juan Manuel
- Gomez Vegas Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468, L 293, F 120, S 8, H HU 6274, I/A 10 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-22
Empresa: FITASEM SL
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Vegas Juan Manuel
- Gomez Vegas Leopoldo
Consejero
- Gomez Vegas Juan Manuel
- Gomez Vegas Leopoldo
- Vegas Minguell Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gomez Vegas Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468, L 293, F 120, S 8, H HU 6274, I/A 10 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-22
Empresa: FERTICINCA SL
Administrador Solidario
- Gomez Vegas Leopoldo
- Sanchez Loscertales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 145, S 8, H HU 11064, I/A 2 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-22
Empresa: LA OLEARIA SOLIDO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Vegas Juan Manuel
- Gomez Vegas Leopoldo
- Gracia Betorz Pablo
- Mariño Grasa Juan-antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611 , F 83, S 8, H HU 11937, I/A 1 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-22
Empresa: FERTICINCA SL
Administrador Solidario
- Gomez Vegas Leopoldo
- Sanchez Loscertales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 143, S 8, H HU 11064, I/A 1 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-22
Información de GOMEZ VEGAS LEOPOLDO
Mostramos los datos de GOMEZ VEGAS LEOPOLDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ VEGAS LEOPOLDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos