GOMEZ VEGA JOAQUIN
Informe ejecutivo de GOMEZ VEGA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ VEGA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y PROMOCIONES BALVEGO SL | Apoderado | 20/01/2016 | |
GOMEZ VEGA E HIJAS SL | Apoderado | 18/01/2016 |
VINCULACIONES DE GOMEZ VEGA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ VEGA JOAQUIN
Empresa: INVERSIONES Y PROMOCIONES BALVEGO SL
Apoderado
- Gomez Vega Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15910 , F 173, S 8, H M 268923, I/A 8 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Empresa: GOMEZ VEGA E HIJAS SL
Apoderado
- Gomez Vega Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14355 , F 112, S 8, H M 236937, I/A 10 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Información de GOMEZ VEGA JOAQUIN
Mostramos los datos de GOMEZ VEGA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ VEGA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos