GOMEZ VAZQUEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de GOMEZ VAZQUEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ VAZQUEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREA 34 INGENIERIA Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 30/04/2015 | |
ALIA ACTIVA SL | Socio Unico | 11/02/2015 | |
ALIA ACTIVA SL | Administrador Unico | 11/02/2015 | |
INVERSA INGENIERIA SL | Administrador Solidario | 21/02/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ VAZQUEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ VAZQUEZ ALBERTO
Empresa: AREA 34 INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Amado Gonzalez Vicente
- Gomez Vazquez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 35, S 8, H C 37124, I/A 4 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-15
Empresa: ALIA ACTIVA SL
Administrador Unico
- Gomez Vazquez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 105, S 8, H C 52189, I/A 1 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-15
Empresa: ALIA ACTIVA SL
Socio Único
- Gomez Vazquez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 105, S 8, H C 52189, I/A 1 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-15
Empresa: AREA 34 INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Amado Gonzalez Vicente
- Gomez Vazquez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 35, S 8, H C 37124, I/A 3 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-15
Empresa: INVERSA INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Amado Gonzalez Vicente
- Gomez Vazquez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3407 , F 200, S 8, H C 47197, I/A 1 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-15
Información de GOMEZ VAZQUEZ ALBERTO
Mostramos los datos de GOMEZ VAZQUEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ VAZQUEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos