GOMEZ-ULLA DE IRAZAZABAL FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GOMEZ-ULLA DE IRAZAZABAL FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ-ULLA DE IRAZAZABAL FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OMNI PROPERTIES SL | Apoderado | 31/12/2021 |
VINCULACIONES DE GOMEZ-ULLA DE IRAZAZABAL FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ-ULLA DE IRAZAZABAL FRANCISCO JAVIER
Apoderado
- Gomez-ulla De Irazazabal Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 77, S 8, H SC 29707, I/A 9 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-15
Soc.Prof.
- Gomez-ulla De Irazazabal Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 74, S 8, H SC 29707, I/A 8 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-15
Administrador Unico
- Gomez-ulla De Irazazabal Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 74, S 8, H SC 29707, I/A 8 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-15
Empresa: PHOTOSOLAR ALMANSA CORONARI SL
Administrador Unico
- Gomez-ulla De Irazazabal Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23726 , F 43, S 8, H M 425822, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Administrador Unico
- Gomez-ulla De Irazazabal Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 71, S 8, H SC 29707, I/A 2 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-15
Soc.Prof.
- Gomez-ulla De Irazazabal Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 71, S 8, H SC 29707, I/A 2 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-15
Información de GOMEZ-ULLA DE IRAZAZABAL FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GOMEZ-ULLA DE IRAZAZABAL FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ-ULLA DE IRAZAZABAL FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos