GOMEZ UGALDE PABLO
Informe ejecutivo de GOMEZ UGALDE PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GOMEZ UGALDE PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ UGALDE PABLO
Empresa: JOKAIK SL
Apoderado
- Gomez Ugalde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 55, S 8, H SS 40149, I/A 3 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-20
Empresa: GOMUGA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Gomez Ugalde Diego
- Gomez Ugalde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 144, S 8, H SS 36350, I/A 4 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-20
Empresa: GOMUGA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Gomez Ugalde Diego
- Gomez Ugalde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 144, S 8, H SS 36350, I/A 2 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-20
Empresa: GOMUGA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gomez Ugalde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 144, S 8, H SS 36350, I/A 2 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-20
Empresa: GOMUGA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gomez Ugalde Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 142, S 8, H SS 36350, I/A 1 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-20
Información de GOMEZ UGALDE PABLO
Mostramos los datos de GOMEZ UGALDE PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ UGALDE PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos