GOMEZ-TAVIRA BALLESTEROS DEMETRIO
Informe ejecutivo de GOMEZ-TAVIRA BALLESTEROS DEMETRIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ-TAVIRA BALLESTEROS DEMETRIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASETAVI ASESORES SL | Socio Unico | 14/02/2017 | |
ASETAVI ASESORES SL | Administrador Unico | 14/02/2017 |
VINCULACIONES DE GOMEZ-TAVIRA BALLESTEROS DEMETRIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ-TAVIRA BALLESTEROS DEMETRIO
Empresa: INTEGRAL SYSTEMS 2000 SL
Administrador Unico
- Gomez-tavira Ballesteros Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 77, S 8, H TO 11253, I/A 8 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-45
Empresa: INTEGRAL SYSTEMS 2000 SL
Administrador Unico
- Gomez-tavira Ballesteros Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 123, S 8, H TO 11253, I/A 7 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-45
Empresa: INTEGRAL SYSTEMS 2000 SL
Administrador Unico
- Gomez-tavira Ballesteros Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 123, S 8, H TO 11253, I/A 6 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-45
Empresa: ASETAVI ASESORES SL
Administrador Unico
- Gomez-tavira Ballesteros Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 38, S 8, H TO 39212, I/A 1 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-45
Empresa: ASETAVI ASESORES SL
Socio Único
- Gomez-tavira Ballesteros Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 38, S 8, H TO 39212, I/A 1 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-45
Información de GOMEZ-TAVIRA BALLESTEROS DEMETRIO
Mostramos los datos de GOMEZ-TAVIRA BALLESTEROS DEMETRIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ-TAVIRA BALLESTEROS DEMETRIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos