GOMEZ SORIANO VICENTE JULIO
Informe ejecutivo de GOMEZ SORIANO VICENTE JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ SORIANO VICENTE JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDRADE Y ASOCIADOS SA | Administrador Unico | 23/04/2024 | 11/09/2024 |
ANDRADE Y ASOCIADOS SA | Liquidador | 11/09/2024 | 11/09/2024 |
ANDRADE Y ASOCIADOS SA | Apoderado | 11/09/2024 | |
BLUE MEDIA COMUNICACION INTEGRAL SL | Administrador Unico | 19/07/2024 | |
ANDRADE Y ASOCIADOS SA | Administrador Solidario | 02/11/2010 | 23/04/2024 |
VINCULACIONES DE GOMEZ SORIANO VICENTE JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ SORIANO VICENTE JULIO
Empresa: ANDRADE Y ASOCIADOS SA
Liquidador
- Gomez Soriano Vicente Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 9594, I/A 23 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: ANDRADE Y ASOCIADOS SA
Apoderado
- Gomez Soriano Vicente Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 9594, I/A 23 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: ANDRADE Y ASOCIADOS SA
Administrador Unico
- Gomez Soriano Vicente Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 9594, I/A 23 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: BLUE MEDIA COMUNICACION INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Gomez Soriano Vicente Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 447111, I/A 3 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: ANDRADE Y ASOCIADOS SA
Administrador Unico
- Gomez Soriano Vicente Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 162, S 8, H M 9594, I/A 22 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: ANDRADE Y ASOCIADOS SA
Administrador Solidario
- Andrade Caamaño Carlos
- Gomez Soriano Vicente Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 162, S 8, H M 9594, I/A 22 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: ANDRADE Y ASOCIADOS SA
Administrador Solidario
- Andrade Caamaño Carlos
- Gomez Soriano Vicente Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 161, S 8, H M 9594, I/A 21 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-28
Empresa: ANDRADE Y ASOCIADOS SA
Administrador Solidario
- Andrade Caamaño Carlos
- Gomez Soriano Vicente Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 161, S 8, H M 9594, I/A 20 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Empresa: ANDRADE Y ASOCIADOS SA
Administrador Solidario
- Andrade Caamaño Carlos
- Gomez Soriano Vicente Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 161, S 8, H M 9594, I/A 18 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-28
Información de GOMEZ SORIANO VICENTE JULIO
Mostramos los datos de GOMEZ SORIANO VICENTE JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ SORIANO VICENTE JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos