GOMEZ SOLER JOSE
Informe ejecutivo de GOMEZ SOLER JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ SOLER JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVOS DESARROLLOS MARINOS SL | Administrador Unico | 18/04/2012 | |
JOSE Y DIEGO AGRARIA DE CARTAMA SL | Administrador Mancomunado | 26/01/2012 | |
PESCADOS LOPEZ SOLER SL | Administrador Unico | 12/02/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ SOLER JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ SOLER JOSE
Empresa: NUEVOS DESARROLLOS MARINOS SL
Administrador Unico
- Gomez Soler Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5003, L 3910, F 1, S 8, H MA113350, I/A 1 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-29
Empresa: JOSE Y DIEGO AGRARIA DE CARTAMA SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Soler Jose
- Rodriguez Garcia Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4970, L 3877, F 179, S 8, H MA112193, I/A 1 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-29
Empresa: GOMEZ-SOLER SL
Administrador Unico
- Gomez Soler Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603, L 1516, F 84, S 8, H MA 43764, I/A 2 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-29
Empresa: PESCADOS LOPEZ SOLER SL
Administrador Unico
- Gomez Soler Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4729, L 3637, F 187, S 8, H MA104233, I/A 1 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-29
Información de GOMEZ SOLER JOSE
Mostramos los datos de GOMEZ SOLER JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ SOLER JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos