GOMEZ SICILIA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GOMEZ SICILIA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GOMEZ SICILIA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGOHUR SL | Administrador Mancomunado | 18/05/2021 | 17/01/2022 |
AHUMADA32AG SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/07/2020 | |
DISTRIBUCIONES EDUARDO POZO SL | Apoderado | 05/01/2016 | |
RSANTONI39 SL | Apoderado | 31/12/2015 | |
APARCAMIENTOS GAR VI SA | Apoderado | 31/12/2015 |
VINCULACIONES DE GOMEZ SICILIA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ SICILIA MARIA DEL CARMEN
Empresa: SIGOHUR SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Hurtado Jose Luis
- Gomez Hurtado Oscar
- Gomez Sicilia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 73, S 8, H GR 56599, I/A 2 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-18
Empresa: SIGOHUR SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Hurtado Jose Luis
- Gomez Hurtado Oscar
- Gomez Sicilia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 73, S 8, H GR 56599, I/A 1 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-18
Empresa: AHUMADA32AG SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Sicilia Maria Del Carmen
- Longas Lafuente Felix Santiago
- Sanz Perez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3363 , F 178, S 8, H Z 27641, I/A 7 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-50
Empresa: DISTRIBUCIONES EDUARDO POZO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41445 , F 75, S 8, H B 31903, I/A 17 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-08
Empresa: APARCAMIENTOS GAR VI SA
Apoderado
- Gomez Sicilia Maria Del Carmen
- Longas Lafuente Felix Santiago
- Rincon Herrando Pedro Jose
- Roehrich Saporta Daniel
- Roehrich Saporta Eduardo
- Sanz Perez Juan Jose
- Soriano Sanchis Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41058 , F 126, S 8, H B 22142, I/A 23 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: RSANTONI39 SL
Apoderado
- Artal Rozas Mariano
- Gomez Sicilia Maria Del Carmen
- Longas Lafuente Felix Santiago
- Rincon Herrando Pedro Jose
- Roehrich Saporta Daniel
- Roehrich Saporta Eduardo
- Sanz Perez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34495 , F 191, S 8, H B 248622, I/A 7 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-08
Información de GOMEZ SICILIA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GOMEZ SICILIA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ SICILIA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos