GOMEZ SEVILLA JOSE
Informe ejecutivo de GOMEZ SEVILLA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GOMEZ SEVILLA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALUMINIO SA | Administrador Unico | 05/04/2011 | 09/06/2023 |
INSTALACIONES METALICAS PINTO SL | Administrador Unico | 28/05/2013 | |
COMERCIAL METALUMINIO SL | Administrador Unico | 03/04/2013 | |
ANIMALES MALPARTIDA SL | Administrador Mancomunado | 28/09/2012 | |
ZOOEXOTICOSKIKO SL | Administrador Mancomunado | 02/04/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ SEVILLA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ SEVILLA JOSE
Empresa: METALUMINIO SA
Administrador Unico
- Gomez Sevilla Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 140, S 8, H M 72516, I/A 12 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: METALUMINIO SA
Administrador Unico
- Gomez Sevilla Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 140, S 8, H M 72516, I/A 11 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: INSTALACIONES METALICAS PINTO SL
Administrador Unico
- Gomez Sevilla Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15639 , F 5, S 8, H M 263345, I/A A (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-28
Empresa: COMERCIAL METALUMINIO SL
Administrador Unico
- Gomez Sevilla Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17620 , F 143, S 8, H M 303180, I/A 3 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-28
Empresa: ANIMALES MALPARTIDA SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Sanchez Francisco Jose
- Gomez Sevilla Jose
- Malpartida Corrales Juan Luis
- Saez Bolla Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5570 , F 198, S 8, H SE 94639, I/A 2 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Empresa: ZOOEXOTICOSKIKO SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Sanchez Francisco Jose
- Gomez Sevilla Jose
- Malpartida Corrales Juan Luis
- Saez Bolla Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20923 , F 39, S 8, H M 370971, I/A 3 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
Empresa: METALUMINIO SA
Administrador Unico
- Gomez Sevilla Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 140, S 8, H M 72516, I/A 10 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
Información de GOMEZ SEVILLA JOSE
Mostramos los datos de GOMEZ SEVILLA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ SEVILLA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos