GOMEZ SERRANO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de GOMEZ SERRANO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ SERRANO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DQ3 CORPORACION SL | Apoderado | 11/08/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ SERRANO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ SERRANO JUAN MANUEL
Empresa: ACTUAL CERAMICAS SL
Apoderado
- Gomez Serrano Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684, L 251, F 23, S 8, H CS 6800, I/A 10 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-12
Empresa: ACTUAL CERAMICAS SL
Apoderado
- Gomez Serrano Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683, L 250, F 14, S 8, H CS 6800, I/A 7 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-12
Empresa: DQ3 CORPORACION SL
Apoderado
- Gomez Serrano Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 940, L 505, F 157, S 8, H CS 14041, I/A 16 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-12
Apoderado Solidario
- Gomez Serrano Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095, L 659, F 69, S 8, H CS 18448, I/A 14 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-12
Información de GOMEZ SERRANO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de GOMEZ SERRANO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ SERRANO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos