GOMEZ SANTIAGO MARTIN
Informe ejecutivo de GOMEZ SANTIAGO MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ SANTIAGO MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONSTERS FACTORY BALEARIC SL | Socio Unico | 18/06/2024 | |
MONSTERS FACTORY BALEARIC SL | Administrador Unico | 18/06/2024 | |
NET FIX TELECOM ESP SL | Socio Unico | 16/10/2023 | |
NET FIX TELECOM ESP SL | Administrador Unico | 16/10/2023 | |
NETSCAPE SL | Socio Unico | 16/10/2023 | |
NETSCAPE SL | Administrador Unico | 16/10/2023 | |
GOMEZ Y GARCIA PROPERTYS SL | Administrador Unico | 24/10/2022 | |
GOMEZ Y LLIDO SL | Socio Unico | 10/10/2022 | |
GOMEZ Y LLIDO SL | Administrador Unico | 10/10/2022 | |
BETTY BUN HAIR BOUTIQUE SRL | Administrador Solidario | 16/07/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ SANTIAGO MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ SANTIAGO MARTIN
Empresa: MONSTERS FACTORY BALEARIC SL
Administrador Unico
- Gomez Santiago Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219091, I/A 1 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-46
Empresa: MONSTERS FACTORY BALEARIC SL
Socio Único
- Gomez Santiago Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219091, I/A 1 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-46
Empresa: NETSCAPE SL
Administrador Unico
- Gomez Santiago Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11454, L 8732, F 222, S 8, H V 213731, I/A 1 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-46
Empresa: NETSCAPE SL
Socio Único
- Gomez Santiago Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11454, L 8732, F 222, S 8, H V 213731, I/A 1 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-46
Empresa: NET FIX TELECOM ESP SL
Administrador Unico
- Gomez Santiago Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11454, L 8732, F 211, S 8, H V 213729, I/A 1 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-46
Empresa: NET FIX TELECOM ESP SL
Socio Único
- Gomez Santiago Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11454, L 8732, F 211, S 8, H V 213729, I/A 1 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-46
Empresa: GOMEZ Y GARCIA PROPERTYS SL
Administrador Unico
- Gomez Santiago Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11247, L 8525, F 185, S 8, H V 206881, I/A 1 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-46
Empresa: GOMEZ Y LLIDO SL
Administrador Unico
- Gomez Santiago Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11244, L 8522, F 82, S 8, H V 206758, I/A 1 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-46
Empresa: GOMEZ Y LLIDO SL
Socio Único
- Gomez Santiago Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11244, L 8522, F 82, S 8, H V 206758, I/A 1 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-46
Empresa: BETTY BUN HAIR BOUTIQUE SRL
Administrador Solidario
- Gomez Santiago Martin
- Llido Dolz Del Castellar Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10636, L 7917, F 7, S 8, H V 186524, I/A 2 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-46
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ SANTIAGO MARTIN
Mostramos los datos de GOMEZ SANTIAGO MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ SANTIAGO MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos