GOMEZ SANTANA EMILIO
Informe ejecutivo de GOMEZ SANTANA EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ SANTANA EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRINNER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/06/2016 | |
BRINNER SA | Apoderado Solidario | 24/03/2010 | |
BRINNER SA | Consejero Delegado Mancomunado | 24/03/2010 | |
BRINNER SA | Consejero | 15/10/2009 |
VINCULACIONES DE GOMEZ SANTANA EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ SANTANA EMILIO
Empresa: BRINNER SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Santana Emilio
- Gomez Santana Pablo Jose
- Gomez Santana Pilar
Consejero
- Gomez Santana Emilio
- Gomez Santana Pablo Jose
- Gomez Santana Pilar
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6961 , F 164, S 8, H SE 11518, I/A 21 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-41
Empresa: BRINNER SA
Vicepresidente
- Gomez Santana Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6961 , F 164, S 8, H SE 11518, I/A 21 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-41
Empresa: BRINNER SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Santana Emilio
- Gomez Santana Pablo Jose
- Gomez Santana Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 18, S 8, H SE 11518, I/A 19 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-41
Empresa: BRINNER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Santana Emilio
- Gomez Santana Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 18, S 8, H SE 11518, I/A 19 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-41
Empresa: BRINNER SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Santana Emilio
- Gomez Santana Pablo Jose
- Gomez Santana Pilar
Consejero
- Gomez Santana Emilio
- Gomez Santana Pablo Jose
- Gomez Santana Pilar
Presidente
Vicepresidente
- Gomez Santana Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 18, S 8, H SE 11518, I/A 18 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-41
Empresa: BRINNER SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Santana Emilio
- Gomez Santana Pablo Jose
- Gomez Santana Pilar
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gomez Santana Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 711, F 15, S 8, H SE 11518, I/A 15 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-41
Empresa: BRINNER SA
Apoderado Solidario
- Gomez Santana Emilio
- Gomez Santana Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 711, F 15, S 8, H SE 11518, I/A 15 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-41
Empresa: BRINNER SA
Consejero
- BUFETE O`FARRELL SL
- Gomez Santana Emilio
- Gomez Santana Pablo Jose
- Gomez Santana Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 711, F 10, S 8, H SE 11518, I/A 14 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-41
Información de GOMEZ SANTANA EMILIO
Mostramos los datos de GOMEZ SANTANA EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ SANTANA EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos