GOMEZ RUMAYOR JULIAN
Informe ejecutivo de GOMEZ RUMAYOR JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ RUMAYOR JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS GOMEZ RUMAYOR SA | Secretario | 10/02/2023 | |
HERMANOS GOMEZ RUMAYOR SA | Consejero | 10/02/2023 | |
HERMANOS GOMEZ RUMAYOR SA | Apoderado Solidario | 22/07/2013 |
VINCULACIONES DE GOMEZ RUMAYOR JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ RUMAYOR JULIAN
Empresa: HERMANOS GOMEZ RUMAYOR SA
Consejero
- Gomez Perez Alvaro
- Gomez Perez Eva
- Gomez Rumayor Jose
- Gomez Rumayor Julian
- Perez Ceballos Carmen
Presidente
Secretario
- Gomez Rumayor Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 7, S 8, H S 3756, I/A 8 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-39
Empresa: HERMANOS GOMEZ RUMAYOR SA
Consejero
- Gomez Rumayor Jose
- Gomez Rumayor Julian
- Gomez Rumayor Santos
Presidente
- Gomez Rumayor Julian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 7, S 8, H S 3756, I/A 8 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-39
Empresa: HERMANOS GOMEZ RUMAYOR SA
Consejero
- Gomez Rumayor Jose
- Gomez Rumayor Julian
- Gomez Rumayor Santos
Presidente
- Gomez Rumayor Julian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 7, S 8, H S 3756, I/A 7 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-39
Empresa: HERMANOS GOMEZ RUMAYOR SA
Consejero
- Gomez Rumayor Jose
- Gomez Rumayor Julian
- Gomez Rumayor Santos
Presidente
- Gomez Rumayor Julian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 7, S 8, H S 3756, I/A 7 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-39
Empresa: HERMANOS GOMEZ RUMAYOR SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Gomez Rumayor Julian
- Santos Gomez Rumayor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 6, S 8, H S 3756, I/A 6 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-39
Empresa: HERMANOS GOMEZ RUMAYOR SA
Consejero
- Gomez Rumayor Jose
- Gomez Rumayor Julian
- Santos Gomez Rumayor
Presidente
- Gomez Rumayor Julian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 6, S 8, H S 3756, I/A 5 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-39
Empresa: HERMANOS GOMEZ RUMAYOR SA
Administrador Mancomunado
- Gomez Rumayor Julian
- Santos Gomez Rumayor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 6, S 8, H S 3756, I/A 5 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-39
Información de GOMEZ RUMAYOR JULIAN
Mostramos los datos de GOMEZ RUMAYOR JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ RUMAYOR JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos