GOMEZ RUBIO RAUL
Informe ejecutivo de GOMEZ RUBIO RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE GOMEZ RUBIO RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ RUBIO RAUL
Empresa: WILSEND SL
Administrador Unico
- Gomez Rubio Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826965, I/A 1 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: GESCOCLIMA SL
Liquidador
- Gomez Rubio Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43310 , F 43, S 8, H M 765119, I/A 2 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: GESCOCLIMA SL
Administrador Solidario
- Carrera Alonso Ignacio
- Gomez Rubio Raul
- Torres Lopez Emerita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43310 , F 43, S 8, H M 765119, I/A 2 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: GESCOCLIMA SL
Administrador Solidario
- Carrera Alonso Ignacio
- Gomez Rubio Raul
- Torres Lopez Emerita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43310 , F 40, S 8, H M 765119, I/A 1 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-28
Empresa: SOLUCIONES EXPERTAS DE VENTA SL
Liquidador
- Gomez Rubio Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21354 , F 158, S 8, H M 379555, I/A 3 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-28
Empresa: SOLUCIONES EXPERTAS DE VENTA SL
Administrador Unico
- Gomez Rubio Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21354 , F 158, S 8, H M 379555, I/A 3 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-28
Información de GOMEZ RUBIO RAUL
Mostramos los datos de GOMEZ RUBIO RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ RUBIO RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos