GOMEZ ROMERO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de GOMEZ ROMERO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ ROMERO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAN TINET CENTRE DE DIA SL | Administrador Solidario | 08/06/2016 | |
LETRAS DE AUTOR SL | Socio Unico | 25/05/2015 |
VINCULACIONES DE GOMEZ ROMERO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ROMERO MARIA DOLORES
Empresa: EDITORIAL DECUMA SL
Liquidador
- Gomez Romero Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 93, S 8, H CO 34544, I/A 2 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-14
Empresa: EDITORIAL DECUMA SL
Administrador Unico
- Gomez Romero Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 93, S 8, H CO 34544, I/A 2 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-14
Empresa: LETRAS DE AUTOR SL
Administrador Unico
- Gomez Romero Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32139 , F 66, S 8, H M 578360, I/A 5 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Empresa: CAN TINET CENTRE DE DIA SL
Administrador Solidario
- Gomez Romero Maria Dolores
- Serra Ibañez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45397 , F 156, S 8, H B 486514, I/A 1 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Empresa: LETRAS DE AUTOR SL
Administrador Unico
- Gomez Romero Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32139 , F 65, S 8, H M 578360, I/A 4 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
Empresa: LETRAS DE AUTOR SL
Socio Único
- Gomez Romero Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32139 , F 65, S 8, H M 578360, I/A 4 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
Empresa: EDITORIAL DECUMA SL
Administrador Unico
- Gomez Romero Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 91, S 8, H CO 34544, I/A 1 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-14
Información de GOMEZ ROMERO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de GOMEZ ROMERO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ROMERO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos