GOMEZ ROMERO MANUEL
Informe ejecutivo de GOMEZ ROMERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ ROMERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR SA | Consejero | 06/08/2018 |
VINCULACIONES DE GOMEZ ROMERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ROMERO MANUEL
Empresa: UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 138, S 8, H PM 9249, I/A 61 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-07
Empresa: UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2544 , F 192, S 8, H PM 9249, I/A 55 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-07
Empresa: UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2544 , F 192, S 8, H PM 9249, I/A 55 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-07
Empresa: UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 152, S 8, H PM 9249, I/A 49 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-07
Empresa: MONTAJES CASROMA SL
Administrador Solidario
- Castro Soriano Juan
- Gomez Romero Manuel
- Marchena Rodriguez Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4793 , F 79, S 8, H SE 76405, I/A 4 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-41
Empresa: MONTAJES CASROMA SL
Administrador Solidario
- Castro Soriano Juan
- Gomez Romero Manuel
- Marchena Rodriguez Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4793 , F 78, S 8, H SE 76405, I/A 2 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-41
Empresa: HERMANOS GOMEZ G.M. SL
Liquidador
- Gomez Romero Guillermo
- Gomez Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113 , F 1, S 8, H SC 2195, I/A 3 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-15
Empresa: HERMANOS GOMEZ G.M. SL
Administrador Solidario
- Gomez Romero Guillermo
- Gomez Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113 , F 1, S 8, H SC 2195, I/A 3 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-15
Empresa: UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 151, S 8, H PM 9249, I/A 44 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-07
Empresa: UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 151, S 8, H PM 9249, I/A 44 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-07
Información de GOMEZ ROMERO MANUEL
Mostramos los datos de GOMEZ ROMERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ROMERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos