GOMEZ ROMERO JESUS
Informe ejecutivo de GOMEZ ROMERO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ ROMERO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SON POINT SA | Secretario | 08/01/2018 | |
SON POINT SA | Consejero | 08/01/2018 |
VINCULACIONES DE GOMEZ ROMERO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ROMERO JESUS
Empresa: WOINFI LEGAL SLL
Administrador Mancomunado
- Garcia Ojeda Daniel
- Garro Oraa Antton
- Gil Perez Miguel Angel
- Gomez Romero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5800 , F 24, S 8, H BI 72079, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-48
Empresa: WOINFI LEGAL SLL
Administrador Mancomunado
- Garro Oraa Antton
- Gomez Romero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5800 , F 24, S 8, H BI 72079, I/A 2 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-48
Empresa: SON POINT SA
Consejero
- Gomez Romero Carmen
- Gomez Romero Jesus
- Gomez Romero Mercedes
Presidente
Secretario
- Gomez Romero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 195, S 8, H TO 6222, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-45
Empresa: SON POINT SA
Consejero
- Gomez Romero Carmen
- Gomez Romero Jesus
- Gomez Romero Mercedes
Presidente
Secretario
- Gomez Romero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 195, S 8, H TO 6222, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-45
Información de GOMEZ ROMERO JESUS
Mostramos los datos de GOMEZ ROMERO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ROMERO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos