GOMEZ RODULFO SILOS MARIA PAZ
Informe ejecutivo de GOMEZ RODULFO SILOS MARIA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE GOMEZ RODULFO SILOS MARIA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCEPTO ARGENTINO SL | Apoderado | 04/02/2016 | 10/01/2022 |
SIGLA SA | Apoderado | 11/07/2019 | 21/02/2020 |
SIGLA IBERICA SA | Apoderado | 11/07/2019 | 21/02/2020 |
RESTAURANTES Y SERVICIOS REYSE SA | Apoderado | 11/07/2019 | 21/02/2020 |
BRITISH SANDWICH FACTORY SL | Apoderado | 11/07/2019 | 21/02/2020 |
GRUPO VIPS FRANCHISING SL | Apoderado | 11/07/2019 | 21/02/2020 |
SDH SIGLA SL | Apoderado | 11/07/2019 | 21/02/2020 |
KAIZEN RESTAURANTES SL | Apoderado | 11/07/2019 | 21/02/2020 |
STARBUCKS COFFEE ESPAÑA SL | Apoderado | 11/07/2019 | 21/02/2020 |
FOOD SERVICE PROJECT SA | Apoderado Mancomunado | 05/11/2015 | 18/02/2020 |
VINCULACIONES DE GOMEZ RODULFO SILOS MARIA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ RODULFO SILOS MARIA PAZ
Empresa: GRUPO VIPS FRANCHISING SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Lusquiños Maria Lourdes
- De Simon Casuso Juan Manuel
- De Simon Casuso Juan Manuel
- Fernandez Sanchez Raul
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Hernandez Medel Alfonso
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Lebrero Cruz Marisol
- Nuñez Valle Yolanda
- Palazon Blanco Tomas
- Rodriguez Rovira Federico
- Rodriguez Rovira Federico
- Salafranca Yubero Alvaro
- Tendero Garcia Fernando
- Tendero Garcia Fernando
- Valero Quintana Alfonso
- Valero Quintana Alfonso
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Gomez Rodulfo Silos Maria Paz
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Rodriguez Rovira Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28848 , F 102, S 8, H M 473614, I/A 75 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: SDH SIGLA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Lusquiños Maria Lourdes
- De Simon Casuso Juan Manuel
- De Simon Casuso Juan Manuel
- Fernandez Sanchez Raul
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia San Jose Maria Jesus
- Gomez Rodulfo Silos Maria Paz
- Hernandez Medel Alfonso
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Lebrero Cruz Marisol
- Nuñez Valle Yolanda
- Palazon Blanco Tomas
- Rodriguez Rovira Federico
- Rodriguez Rovira Federico
- Rodriguez Rovira Federico
- Salafranca Yubero Alvaro
- Tendero Garcia Fernando
- Tendero Garcia Fernando
- Valero Quintana Alfonso
- Valero Quintana Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39117 , F 37, S 8, H M 513645, I/A 61 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: KAIZEN RESTAURANTES SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Lusquiños Maria Lourdes
- De Simon Casuso Juan Manuel
- De Simon Casuso Juan Manuel
- Fernandez Sanchez Raul
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia De Andres Miguel Angel
- Hernandez Medel Alfonso
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Lebrero Cruz Marisol
- Nuñez Valle Yolanda
- Palazon Blanco Tomas
- Rodriguez Rovira Federico
- Rodriguez Rovira Federico
- Salafranca Yubero Alvaro
- Tendero Garcia Fernando
- Tendero Garcia Fernando
- Valero Quintana Alfonso
- Valero Quintana Alfonso
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40214 , F 170, S 8, H M 626175, I/A 37 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Lusquiños Maria Lourdes
- De Simon Casuso Juan Manuel
- De Simon Casuso Juan Manuel
- Fernandez Sanchez Raul
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia San Jose Maria Jesus
- Gomez Rodulfo Silos Maria Paz
- Hernandez Medel Alfonso
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Lebrero Cruz Marisol
- Nuñez Valle Yolanda
- Palazon Blanco Tomas
- Rodriguez Rovira Federico
- Rodriguez Rovira Federico
- Rodriguez Rovira Federico
- Salafranca Yubero Alvaro
- Tendero Garcia Fernando
- Tendero Garcia Fernando
- Valero Quintana Alfonso
- Valero Quintana Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37973 , F 208, S 8, H M 291723, I/A 139 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: RESTAURANTES Y SERVICIOS REYSE SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Lusquiños Maria Lourdes
- De Simon Casuso Juan Manuel
- De Simon Casuso Juan Manuel
- Fernandez Sanchez Raul
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia De Andres Miguel Angel
- Hernandez Medel Alfonso
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Lebrero Cruz Marisol
- Nuñez Valle Yolanda
- Palazon Blanco Tomas
- Rodriguez Rovira Federico
- Rodriguez Rovira Federico
- Salafranca Yubero Alvaro
- Tendero Garcia Fernando
- Tendero Garcia Fernando
- Valero Quintana Alfonso
- Valero Quintana Alfonso
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 179, S 8, H M 47603, I/A 153 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: SIGLA IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28848 , F 45, S 8, H M 59660, I/A 217 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: SIGLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Lusquiños Maria Lourdes
- De Simon Casuso Juan Manuel
- De Simon Casuso Juan Manuel
- Fernandez Sanchez Raul
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia De Andres Miguel Angel
- Garcia De Andres Miguel Angel
- Garcia San Jose Maria Jesus
- Gomez Rodulfo Silos Maria Paz
- Hernandez Medel Alfonso
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Lebrero Cruz Marisol
- Nuñez Valle Yolanda
- Palazon Blanco Tomas
- Rodriguez Rovira Federico
- Rodriguez Rovira Federico
- Rodriguez Rovira Federico
- Salafranca Yubero Alvaro
- Tendero Garcia Fernando
- Tendero Garcia Fernando
- Valero Quintana Alfonso
- Valero Quintana Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28760 , F 150, S 8, H M 13490, I/A 341 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: BRITISH SANDWICH FACTORY SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Lusquiños Maria Lourdes
- De Simon Casuso Juan Manuel
- De Simon Casuso Juan Manuel
- Fernandez Sanchez Raul
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia San Jose Maria Jesus
- Gomez Rodulfo Silos Maria Paz
- Hernandez Medel Alfonso
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Herrero Lopez Rafael
- Lebrero Cruz Marisol
- Nuñez Valle Yolanda
- Palazon Blanco Tomas
- Rodriguez Rovira Federico
- Rodriguez Rovira Federico
- Rodriguez Rovira Federico
- Salafranca Yubero Alvaro
- Tendero Garcia Fernando
- Tendero Garcia Fernando
- Valero Quintana Alfonso
- Valero Quintana Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 144, S 8, H M 440382, I/A 88 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: FOOD SERVICE PROJECT SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Rodulfo Silos Maria Paz
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33888 , F 204, S 8, H M 271121, I/A 98 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Empresa: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA SL
Apoderado
- Alonso Lusquiños Maria Lourdes
- Chamorro Alonso Alberto Jose
- De Simon Casuso Juan Manuel
- Durango Limarquez Maria Del Pilar
- Garcia Andres Miguel Angel
- Garcia San Jose Maria Jesus
- Gomez Rodulfo Silos Maria Paz
- Herrero Lopez Rafael
- Paez Gonzalez Francisco
- Rodriguez Rovira Federico
- Rodriguez Sanchez Mario
- Salafranca Yubero Alvaro
- Tendero Garcia Fernando
- Valero Quintana Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37973 , F 201, S 8, H M 291723, I/A 132 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ RODULFO SILOS MARIA PAZ
Mostramos los datos de GOMEZ RODULFO SILOS MARIA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ RODULFO SILOS MARIA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos