GOMEZ-REY TORRES JESUS-CARLOS
Informe ejecutivo de GOMEZ-REY TORRES JESUS-CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOMEZ-REY TORRES JESUS-CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMALENA UNION SL | Apoderado Mancomunado | 26/01/2012 | |
CREACIONES NIFTY T-34 SL | Administrador Mancomunado | 20/10/2011 | |
CALZADOS NIFTY SAL | Presidente | 05/01/2009 | |
CALZADOS NIFTY SAL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/01/2009 | |
CALZADOS NIFTY SAL | Consejero | 05/01/2009 | |
CALZADOS NIFTY SAL | Liquidador Solidario | 05/01/2009 | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE GOMEZ-REY TORRES JESUS-CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ-REY TORRES JESUS-CARLOS
Empresa: FAMALENA UNION SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez-rey Torres Jesus-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 222, S 8, H TO 17396, I/A 8 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-45
Empresa: CREACIONES NIFTY T-34 SL
Administrador Mancomunado
- Gomez-rey Torres Jesus-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 190, S 8, H TO 25120, I/A 2 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-45
Empresa: CALZADOS NIFTY SAL
Liquidador Solidario
- Gomez-rey Torres Jesus-carlos
- Villaluenga Cordero Fernando
- Villaluenga Cordero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 196, S 8, H TO 9535, I/A 5 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-45
Empresa: CALZADOS NIFTY SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez-rey Torres Jesus-carlos
- Villaluenga Cordero Fernando
- Villaluenga Cordero Jose
Consejero
- Gomez-rey Torres Jesus-carlos
- Villaluenga Cordero Fernando
- Villaluenga Cordero Jose
Presidente
- Gomez-rey Torres Jesus-carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 196, S 8, H TO 9535, I/A 5 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-45
Información de GOMEZ-REY TORRES JESUS-CARLOS
Mostramos los datos de GOMEZ-REY TORRES JESUS-CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ-REY TORRES JESUS-CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos