GOMEZ REINO ALONSO MANUEL
Informe ejecutivo de GOMEZ REINO ALONSO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOMEZ REINO ALONSO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WINSNOP SL | Administrador | 05/10/2020 | |
JAMES & ASSOCIATES DESIGN COMPANY SL | Administrador Unico | 23/11/2015 | |
ALISTER KOBER SL | Administrador Unico | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ REINO ALONSO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ REINO ALONSO MANUEL
Empresa: WINSNOP SL
Administrador
- Gomez Reino Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30877 , F 195, S 8, H B 179474, I/A 8 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
Administrador Unico
- Gomez Reino Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38410 , F 136, S 8, H B 325415, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Empresa: ALISTER KOBER SL
Administrador Unico
- Gomez Reino Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41468 , F 189, S 8, H B 386020, I/A 4 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Información de GOMEZ REINO ALONSO MANUEL
Mostramos los datos de GOMEZ REINO ALONSO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ REINO ALONSO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos