GOMEZ QUELLE JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GOMEZ QUELLE JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ QUELLE JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILERDAGUA SL | Administrador Unico | 25/08/2023 | |
ILERDAGUA SL | Apoderado | 02/03/2021 | |
ILERDAGUA SL | Apoderado Solidario | 03/02/2020 |
VINCULACIONES DE GOMEZ QUELLE JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ QUELLE JOSE ANTONIO
Empresa: ILERDAGUA SL
Administrador Unico
- Gomez Quelle Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 148, S 8, H L 26775, I/A 7 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-25
Empresa: ILERDAGUA SL
Administrador Solidario
- Garzon Real Luis
- Gomez Quelle Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 148, S 8, H L 26775, I/A 7 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-25
Empresa: ILERDAGUA SL
Administrador Solidario
- Garzon Real Luis
- Gomez Quelle Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 148, S 8, H L 26775, I/A 6 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-25
Empresa: ILERDAGUA SL
Apoderado
- Gomez Quelle Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 147, S 8, H L 26775, I/A 4 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-25
Empresa: ILERDAGUA SL
Apoderado Solidario
- Gomez Quelle Jose Antonio
- Lega Pedrico Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 146, S 8, H L 26775, I/A 3 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-25
Información de GOMEZ QUELLE JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GOMEZ QUELLE JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ QUELLE JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos