GOMEZ PRIETO ANTONIO
Informe ejecutivo de GOMEZ PRIETO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ PRIETO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS PACENSES SL | Administrador Unico | 16/11/2016 | |
MACHUQUILLAS SL | Administrador Unico | 15/07/2016 | |
ENERGYCON OLIVENZA SL | Apoderado | 08/10/2013 | |
MALPICA DEL OESTE SL | Apoderado | 08/10/2013 |
VINCULACIONES DE GOMEZ PRIETO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ PRIETO ANTONIO
Empresa: MESASOL UNO SL
Administrador Unico
- Gomez Prieto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 355 , F 99, S 8, H BA 16864, I/A 5 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-06
Administrador Unico
- Gomez Prieto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 156, S 8, H BA 27878, I/A 1 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-06
Empresa: MACHUQUILLAS SL
Administrador Unico
- Gomez Prieto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 86, S 8, H BA 27644, I/A 1 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-06
Empresa: MESASOL UNO SL
Administrador Unico
- Gomez Prieto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 355 , F 98, S 8, H BA 16864, I/A 2 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-06
Empresa: MALPICA DEL OESTE SL
Apoderado
- Gomez Prieto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 4, S 8, H BA 9987, I/A 11 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-06
Empresa: ENERGYCON OLIVENZA SL
Apoderado
- Gomez Prieto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 117, S 8, H BA 23933, I/A 3 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-06
Información de GOMEZ PRIETO ANTONIO
Mostramos los datos de GOMEZ PRIETO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ PRIETO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos