GOMEZ POZOS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GOMEZ POZOS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ POZOS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUCXURY COUTO SL | Socio Unico | 10/02/2012 | |
LUCXURY COUTO SL | Administrador Unico | 10/02/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ POZOS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ POZOS MARIA TERESA
Empresa: VISTAHERMOSA ALIMENTACION SL
Administrador Solidario
- Gomez Pozos Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739 , F 82, S 8, H OR 10857, I/A 2 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-32
Administrador Solidario
- Gomez Pozos Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 57, S 8, H OR 14756, I/A 2 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-32
Administrador Solidario
- Gomez Pozos Julio
- Gomez Pozos Maria Teresa
- Gomez Pozos Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 56, S 8, H OR 14756, I/A 1 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-32
Empresa: LUCXURY COUTO SL
Administrador Unico
- Gomez Pozos Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 189, S 8, H OR 9940, I/A 3 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-32
Empresa: LUCXURY COUTO SL
Administrador Solidario
- Gomez Pozos Maria Teresa
- Iglesias Morgado Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 189, S 8, H OR 9940, I/A 3 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-32
Empresa: LUCXURY COUTO SL
Socio Único
- Gomez Pozos Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 189, S 8, H OR 9940, I/A 3 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-32
Información de GOMEZ POZOS MARIA TERESA
Mostramos los datos de GOMEZ POZOS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ POZOS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos