GOMEZ PORTILLO ALISON
Informe ejecutivo de GOMEZ PORTILLO ALISON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GOMEZ PORTILLO ALISON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA DE VIVIENDAS DE BENAHAVIS 2010 SL | Apoderado | 25/06/2024 | |
TEMLABIS MARBELLA SL | Apoderado | 03/06/2010 | |
INVERSIONES LURRA SL | Apoderado Solidario | 26/03/2010 | |
CONSTRUCCIONES TEMBO DEL MAR SL | Apoderado | 26/03/2010 | |
INVERSIONES VASAND SL | Apoderado | 26/03/2010 | |
EMPRESAS ARREGUI PREUS SL | Apoderado | 26/03/2010 | |
INVERSIONES TEMBO DEL SOL SA | Apoderado | 11/08/2009 |
VINCULACIONES DE GOMEZ PORTILLO ALISON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ PORTILLO ALISON
Apoderado
- Gomez Portillo Alison
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 74256, I/A 5 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-29
Empresa: TEMLABIS MARBELLA SL
Apoderado
- Gomez Portillo Alison
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404, L 1317, F 115, S 8, H MA 38391, I/A 7 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-29
Empresa: EMPRESAS ARREGUI PREUS SL
Apoderado
- Gomez Portillo Alison
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533, L 1446, F 208, S 8, H MA 41866, I/A 12 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-29
Empresa: INVERSIONES VASAND SL
Apoderado
- Gomez Portillo Alison
- Gomez Portillo Alison
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4585, L 3493, F 127, S 8, H MA 27824, I/A 13 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-29
Empresa: CONSTRUCCIONES TEMBO DEL MAR SL
Apoderado
- Gomez Portillo Alison
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2455, L 1368, F 13, S 8, H MA 39764, I/A 11 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-29
Empresa: INVERSIONES LURRA SL
Apoderado Solidario
- Gomez Portillo Alison
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718, L 1631, F 32, S 8, H MA 46927, I/A 4 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-29
Empresa: INVERSIONES TEMBO DEL SOL SA
Apoderado
- Gomez Portillo Alison
- Gomez Portillo Alison
- Gomez Portillo Alison
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335, L 1248, F 198, S 8, H MA 14283, I/A 24 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-167-29
Información de GOMEZ PORTILLO ALISON
Mostramos los datos de GOMEZ PORTILLO ALISON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ PORTILLO ALISON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos