GOMEZ PEREZ ESTELA
Informe ejecutivo de GOMEZ PEREZ ESTELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ PEREZ ESTELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCNFASHIONGROUP 2012 SL | Apoderado Solidario | 13/09/2018 | |
BCNFASHIONGROUP 2012 SL | Administrador Solidario | 16/11/2009 |
VINCULACIONES DE GOMEZ PEREZ ESTELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ PEREZ ESTELA
Empresa: FASHION CUSTOMIZER SL
Liquidador
- Gomez Perez Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46501 , F 9, S 8, H B 522039, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-08
Empresa: FASHION CUSTOMIZER SL
Administrador Unico
- Gomez Perez Estela
Liquidador
- Gomez Perez Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46501 , F 9, S 8, H B 522039, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-08
Empresa: BCNFASHIONGROUP 2012 SL
Apoderado Solidario
- Gomez Perez Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41541 , F 115, S 8, H B 388122, I/A 5 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-08
Empresa: BCNFASHIONGROUP 2012 SL
Administrador Unico
- Gomez Perez Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41541 , F 115, S 8, H B 388122, I/A 4 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-08
Empresa: FASHION CUSTOMIZER SL
Administrador Unico
- Gomez Perez Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46501 , F 7, S 8, H B 522039, I/A 1 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Empresa: BEPY ESPAIS SL
Administrador Solidario
- Gomez Perez Estela
- Ricoma De Castellarnau Maria Del Claustro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41541 , F 111, S 8, H B 388122, I/A 1 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-08
Información de GOMEZ PEREZ ESTELA
Mostramos los datos de GOMEZ PEREZ ESTELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ PEREZ ESTELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos