GOMEZ PEREZ ANGEL
Informe ejecutivo de GOMEZ PEREZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ PEREZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARMILATA SL | Socio Unico | 10/09/2024 | |
ENTRE PLANTAS Y PISCINAS SL | Administrador Unico | 10/09/2024 | |
ARMILATA SL | Administrador Unico | 10/09/2024 | |
GRUPO HIPALUZ SL | Administrador Solidario | 03/09/2024 | |
REFORMAS PRIHEGO SL | Administrador Unico | 02/04/2024 | |
AMERCO SA | Administrador Solidario | 30/11/2020 |
VINCULACIONES DE GOMEZ PEREZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ PEREZ ANGEL
Empresa: ENTRE PLANTAS Y PISCINAS SL
Administrador Unico
- Gomez Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46479, I/A 1 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-14
Empresa: ARMILATA SL
Administrador Unico
- Gomez Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46478, I/A 1 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-14
Empresa: ARMILATA SL
Socio Único
- Gomez Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46478, I/A 1 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-14
Empresa: GRUPO HIPALUZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Perez Angel
- Gomez Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831211, I/A 1 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: REFORMAS PRIHEGO SL
Administrador Unico
- Gomez Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3583 , F 214, S 8, H M 60421, I/A 5 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Empresa: REFORMAS PRIHEGO SL
Administrador Solidario
- Gomez Perez Anastasio
- Gomez Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3583 , F 214, S 8, H M 60421, I/A 5 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Empresa: CURPEPAN SL
Administrador Solidario
- Gomez Perez Angel
- Gomez Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38607 , F 84, S 8, H M 686559, I/A 6 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: CURPEPAN SL
Administrador Solidario
- Gomez Perez Angel
- Gomez Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38607 , F 83, S 8, H M 686559, I/A 4 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: AMERCO SA
Administrador Solidario
- Gomez Perez Angel
- Gomez Velasco Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6149 , F 66, S 8, H M 100304, I/A 13 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Empresa: AMERCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Perez Angel
- Gomez Velasco Begoña
Consejero
- Gomez Perez Angel
- Gomez Velasco Begoña
- Velasco Bravo Concepcion
- Velasco Bravo Mercedes
Presidente
- Gomez Perez Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6149 , F 66, S 8, H M 100304, I/A 13 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ PEREZ ANGEL
Mostramos los datos de GOMEZ PEREZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ PEREZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos