GOMEZ PEREA JOAQUIN
Informe ejecutivo de GOMEZ PEREA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ PEREA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMULTRON SL | Administrador Unico | 09/06/2010 | 28/10/2021 |
MUNTATGES PINETONS SL | Administrador Unico | 07/02/2012 | 02/05/2019 |
MUNTATGES PINETONS SL | Liquidador | 02/05/2019 | 02/05/2019 |
VINCULACIONES DE GOMEZ PEREA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ PEREA JOAQUIN
Empresa: EMULTRON SL
Administrador Unico
- Gomez Perea Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39003 , F 47, S 8, H B 334773, I/A 5 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: MUNTATGES PINETONS SL
Liquidador
- Gomez Perea Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42987 , F 80, S 8, H B 417424, I/A 2 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-08
Empresa: MUNTATGES PINETONS SL
Administrador Unico
- Gomez Perea Joaquin
Liquidador
- Gomez Perea Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42987 , F 80, S 8, H B 417424, I/A 2 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-08
Empresa: MUNTATGES PINETONS SL
Administrador Unico
- Gomez Perea Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42987 , F 79, S 8, H B 417424, I/A 1 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-08
Empresa: EMULTRON SL
Administrador Unico
- Gomez Perea Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39003 , F 47, S 8, H B 334773, I/A 4 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Información de GOMEZ PEREA JOAQUIN
Mostramos los datos de GOMEZ PEREA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ PEREA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos