GOMEZ PAYO RONY
Informe ejecutivo de GOMEZ PAYO RONY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ PAYO RONY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO INVERSIONES INDUSTRIALES SA | Administrador Solidario | 30/03/2021 | |
FINNANCING PEOPLE SL | Socio Unico | 13/10/2015 |
VINCULACIONES DE GOMEZ PAYO RONY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ PAYO RONY
Empresa: GRUPO INVERSIONES INDUSTRIALES SA
Administrador Solidario
- Gomez Payo Iñaki
- Gomez Payo Rony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1750 , F 191, S 8, H M 31673, I/A 13 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: GRUPO INVERSIONES INDUSTRIALES SA
Administrador Solidario
- Gomez Payo Iñaki
- Gomez Payo Rony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1750 , F 191, S 8, H M 31673, I/A 13 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: FINNANCING PEOPLE SL
Socio Único
- Gomez Payo Rony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16394 , F 52, S 8, H M 278665, I/A 3 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Empresa: GRUPO INVERSIONES INDUSTRIALES SA
Administrador Solidario
- Gomez Payo Iñaki
- Gomez Payo Rony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1750 , F 191, S 8, H M 31673, I/A 10 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: GRUPO INVERSIONES INDUSTRIALES SA
Administrador Solidario
- Gomez Payo Iñaki
- Gomez Payo Rony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1750 , F 191, S 8, H M 31673, I/A 10 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: GRUPO INVERSIONES INDUSTRIALES SA
Administrador Solidario
- Gomez Payo Iñaki
- Gomez Payo Rony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1750 , F 186, S 8, H M 31673, I/A 8 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Información de GOMEZ PAYO RONY
Mostramos los datos de GOMEZ PAYO RONY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ PAYO RONY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos