GOMEZ PAREJA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GOMEZ PAREJA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ PAREJA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTREOLIVOS Y ALMENDROS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 18/01/2018 | |
ENTREOLIVOS Y ALMENDROS SL | Consejero | 18/01/2018 | |
ACEITES FUENTEGRANDE SA | Consejero Delegado Solidario | 07/08/2012 | |
ACEITES FUENTEGRANDE SA | Consejero | 07/08/2012 | |
GOMEOLIVA SA | Secretario | 20/12/2010 | |
GOMEOLIVA SA | Consejero Delegado Solidario | 20/12/2010 | |
GOMEOLIVA SA | Consejero | 20/12/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ PAREJA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ PAREJA JOSE LUIS
Empresa: ACEITES FUENTEGRANDE SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Leoncio
- Gomez Pareja Manuel
- Gomez Pareja Maria Antonia
Consejero
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Leoncio
- Gomez Pareja Manuel
- Gomez Pareja Maria Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 223, S 8, H CO 3276, I/A 26 (26/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-14
Empresa: GOMEOLIVA SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Manuel
Consejero
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Manuel
- Gomez Pareja Maria Antonia
- Gomez Pareja Marina
- Gomez Pareja Matilde
Presidente
Secretario
- Gomez Pareja Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 204, S 8, H CO 501, I/A 9 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-14
Empresa: ENTREOLIVOS Y ALMENDROS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Pareja Angela
- Gomez Pareja Jose Luis
- Pareja Gomez Maria Jose
Consejero
- Gomez Pareja Angela
- Gomez Pareja Jose Luis
- Pareja Gomez Maria Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 172, S 8, H CO 38168, I/A 2 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-14
Empresa: ACEITES FUENTEGRANDE SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Leoncio
- Gomez Pareja Manuel
- Gomez Pareja Maria Antonia
Consejero
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Leoncio
- Gomez Pareja Manuel
- Gomez Pareja Maria Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 624 , F 116, S 8, H CO 3276, I/A 20 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-14
Empresa: GOMEOLIVA SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Manuel
Consejero
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Manuel
- Gomez Pareja Maria Antonia
- Gomez Pareja Marina
- Gomez Pareja Matilde
Presidente
Secretario
- Gomez Pareja Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 204, S 8, H CO 501, I/A 8 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-14
Empresa: ACEITES FUENTEGRANDE SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Leoncio
- Gomez Pareja Manuel
- Gomez Pareja Maria Antonia
Consejero
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Leoncio
- Gomez Pareja Manuel
- Gomez Pareja Maria Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 624 , F 114, S 8, H CO 3276, I/A 17 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-14
Empresa: OLEOEXTRA ACEITES SL
Consejero
- Gomez Pareja Jose Luis
Secretario
- Gomez Pareja Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 106, S 8, H CO 18807, I/A 4 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-14
Empresa: GOMEOLIVA SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Manuel
Consejero
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Manuel
- Gomez Pareja Maria Antonia
- Gomez Pareja Marina
- Gomez Pareja Matilde
Presidente
Secretario
- Gomez Pareja Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 203, S 8, H CO 501, I/A 7 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-14
Empresa: ACEITERA PENINSULAR ESPAÑOLA SL
Administrador Solidario
- Gomez Pareja Alfonso
- Gomez Pareja Jose Luis
- Gomez Pareja Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 109, S 8, H CO 4609, I/A 5 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-14
Información de GOMEZ PAREJA JOSE LUIS
Mostramos los datos de GOMEZ PAREJA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ PAREJA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos