GOMEZ PARDO MAXIMO
Informe ejecutivo de GOMEZ PARDO MAXIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ PARDO MAXIMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JJ SURGICAL VISION SPAIN SL | Apoderado | 29/07/2022 | |
JJ SURGICAL VISION SPAIN SL | Consejero | 13/09/2021 | |
JJ SURGICAL VISION SPAIN SL | Presidente | 13/09/2021 | |
JJ SURGICAL VISION SPAIN SL | Apoderado | 10/04/2018 | |
JJ SURGICAL VISION SPAIN SL | Representante | 18/03/2015 | |
JJ SURGICAL VISION SPAIN SL | Apoderado Solidario | 18/03/2015 | |
JJ SURGICAL VISION SPAIN SL | Apoderado | 21/01/2015 |
VINCULACIONES DE GOMEZ PARDO MAXIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ PARDO MAXIMO
Empresa: JJ SURGICAL VISION SPAIN SL
Apoderado
- Gomez Pardo Maximo
- Gonzalez De La Plaza Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 110, S 8, H M 300360, I/A 108 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: JJ SURGICAL VISION SPAIN SL
Consejero
- Gomez Pardo Maximo
Presidente
- Gomez Pardo Maximo
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37048 , F 109, S 8, H M 300360, I/A 86 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Empresa: JJ SURGICAL VISION SPAIN SL
Consejero
Presidente
Vicesecretario No Consejero
- Gomez Pardo Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37048 , F 109, S 8, H M 300360, I/A 86 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Empresa: AMO MANUFACTURING SPAIN SL
Liquidador
- Gomez Pardo Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28180 , F 194, S 8, H M 332601, I/A 45 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: AMO MANUFACTURING SPAIN SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Gomez Pardo Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28180 , F 194, S 8, H M 332601, I/A 45 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: BBVA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Gomez Pardo Maximo
- Hernandez Del Olmo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25862 , F 199, S 8, H M 8320, I/A 100 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: BBVA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Gomez Pardo Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25862 , F 198, S 8, H M 8320, I/A 98 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: BBVA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Gomez Pardo Maximo
- Solana Armesto Laura
- Villalba Broncano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25862 , F 197, S 8, H M 8320, I/A 94 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: JJ SURGICAL VISION SPAIN SL
Apoderado
- Da Silva Alves Antonio Jose
- Gomez Pardo Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37048 , F 102, S 8, H M 300360, I/A 64 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-28
Empresa: AMO MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Gomez Pardo Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28180 , F 191, S 8, H M 332601, I/A 40 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ PARDO MAXIMO
Mostramos los datos de GOMEZ PARDO MAXIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ PARDO MAXIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos