GOMEZ PACHECO JONAS
Informe ejecutivo de GOMEZ PACHECO JONAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ PACHECO JONAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPAHUE INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 04/01/2019 |
VINCULACIONES DE GOMEZ PACHECO JONAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ PACHECO JONAS
Empresa: COPAHUE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Gomez Pacheco Jonas
- Pablo Rodolfo Gomez Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46694 , F 71, S 8, H B 527947, I/A 1 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: INVERSIONES TRES PUNTAS SA
Administrador Unico
- Gomez Pacheco Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26895 , F 207, S 8, H M 484693, I/A 10 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Empresa: INVERSIONES TRES PUNTAS SA
Administrador Unico
- Gomez Pacheco Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26895 , F 206, S 8, H M 484693, I/A 9 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-28
Empresa: INVERSIONES TRES PUNTAS SA
Administrador Unico
- Gomez Pacheco Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26895 , F 182, S 8, H M 484693, I/A 1 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-28
Información de GOMEZ PACHECO JONAS
Mostramos los datos de GOMEZ PACHECO JONAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ PACHECO JONAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos