GOMEZ OYARZABAL IÑIGO
Informe ejecutivo de GOMEZ OYARZABAL IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ OYARZABAL IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLABERRIA GESTION SL | Administrador Solidario | 09/05/2013 | 16/07/2015 |
OLABERRIA GESTION SL | Administrador Unico | 31/12/2008 | 09/05/2013 |
VINCULACIONES DE GOMEZ OYARZABAL IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ OYARZABAL IÑIGO
Empresa: OLABERRIA GESTION SL
Administrador Solidario
- Gomez Oyarzabal Iñigo
- Muñagorri Zabaleta Jose Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 134, S 8, H SS 30501, I/A 6 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-20
Empresa: OLABERRIA GESTION SL
Administrador Solidario
- Gomez Oyarzabal Iñigo
- Muñagorri Zabaleta Jose Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 134, S 8, H SS 30501, I/A 5 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-20
Empresa: OLABERRIA GESTION SL
Administrador Unico
- Gomez Oyarzabal Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 134, S 8, H SS 30501, I/A 5 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-20
Empresa: OLABERRIA GESTION SL
Administrador Unico
- Gomez Oyarzabal Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 134, S 8, H SS 30501, I/A 3 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-20
Información de GOMEZ OYARZABAL IÑIGO
Mostramos los datos de GOMEZ OYARZABAL IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ OYARZABAL IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos