GOMEZ OREJUELA FELIPE
Informe ejecutivo de GOMEZ OREJUELA FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ OREJUELA FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMINISTRACIONES MARICEL SLP | Apoderado | 23/08/2011 | |
FINCAS MARICEL SL | Apoderado | 29/07/2011 | |
ZOOM INVERSIONS PROXIMES SL | Apoderado | 19/11/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ OREJUELA FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ OREJUELA FELIPE
Empresa: KLASERTEK PROMOTORA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Orejuela Felipe
Consejero
- Gomez Orejuela Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36054 , F 151, S 8, H B 214388, I/A 7 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Empresa: ADMINISTRACIONES MARICEL SLP
Apoderado
- Gomez Orejuela Felipe
- Stober Aublet Leo
- Stober Blazquez Jorge Oskar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40980 , F 42, S 8, H B 367767, I/A 5 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-08
Empresa: FINCAS MARICEL SL
Apoderado
- Gomez Orejuela Felipe
- Jorge Oskar Stober Blazquez
- Leo Stober Aublet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23886 , F 220, S 8, H B 60505, I/A 11 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-08
Empresa: ZOOM INVERSIONS PROXIMES SL
Apoderado
- Gomez Orejuela Felipe
- Leo Stober Aublet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37200 , F 183, S 8, H B 302518, I/A 4 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-08
Información de GOMEZ OREJUELA FELIPE
Mostramos los datos de GOMEZ OREJUELA FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ OREJUELA FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos